Niels Erik Nielsen forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 3 år. Lillian Elinor Helsted er fortsat medlem af bestyrelsen.
AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Lillian Elinor Helsted er medlem af bestyrelsen.
Søren Bostrup-Sørensen forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 2 år. Lillian Elinor Helsted er fortsat medlem af bestyrelsen.
AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Lillian Elinor Helsted er medlem af bestyrelsen.
Eva Christina Andersen forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 48 år. Lillian Elinor Helsted er fortsat medlem af bestyrelsen.
Jesper Akermann forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 48 år. Lillian Elinor Helsted er fortsat medlem af bestyrelsen.
Kurt Eduard Daell forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 46 år. Lillian Elinor Helsted er fortsat medlem af bestyrelsen.
Claus Peter Hovmand Madsen forlader direktionen for AKTIESELSKABET DAELLS VAREHUS efter en periode på 45 år. Lillian Elinor Helsted er medlem af bestyrelsen.