18. juniOverskud på DKK 10 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2023Underskud på DKK 373.874 ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
9. juni 2022Overskud på DKK 5,4 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2021Overskud på DKK 1,2 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
19. november 2020Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberZENIT RØNNE ApSTidligere branche: Uoplyst. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 2020Overskud på DKK 13 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2019Overskud på DKK 4,7 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
7. maj 2018Overskud på DKK 528.412 ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2017Overskud på DKK 1,7 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2016Overskud på DKK 546.200 ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
13. maj 2015Overskud på DKK 4,5 mio.ZENIT RØNNE ApSZENIT RØNNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Lis Margrethe Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
30. april 2015Lis Margrethe Jørgensen træder ind i direktionenZENIT RØNNE ApSLis Margrethe Jørgensen træder ind i direktionen for ZENIT RØNNE ApS.Se mere