22. september 2011Lisa Grauballe forlader bestyrelsenEJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/SLisa Grauballe forlader bestyrelsen for EJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/S efter en periode på 35 år.Se mere
30. marts 2011Janne Schjerning træder ind i direktionenEJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/SJanne Schjerning erstatter Hans Christian Grauballe i direktionen for EJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/S efter en periode på 34 år. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. marts 2011AdresseændringEJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/SEJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/S flytter fra Hellebæk til Birkerød. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. marts 2011Nyt navn: EJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/SHCG A/SHCG A/S skifter navn til EJENDOMSSELSKABET BREGNERØDVEJ 130 A/S. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. oktober 2010Regnskab for 2010 offentliggjortHCG A/SHCG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2009 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. september 2009Regnskab for 2009 offentliggjortHCG A/SHCG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2008 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. oktober 2008Regnskab for 2008 offentliggjortHCG A/SHCG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2007 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.HCG A/STidligere branche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. november 2007Regnskab for 2007 offentliggjortHCG A/SHCG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2006 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2007AdresseændringHCG A/SHCG A/S flytter fra Kvistgård til Hellebæk. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2007Nyt navn: HCG A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S skifter navn til HCG A/S. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. oktober 2006Regnskab for 2006 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2005 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. oktober 2005Regnskab for 2005 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2004 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. oktober 2004Regnskab for 2004 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2003 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2002 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. november 2002Regnskab for 2002 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2001 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2000 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. november 2000Regnskab for 2000 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1999 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 1999Regnskab for 1999 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. november 1998Regnskab for 1998 offentliggjortKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/SKVISTGÅRD TÆPPEMARKED A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Lisa Grauballe er medlem af bestyrelsen.Se mere