22. november 2006Henrik Vestergaard Sørensen træder ind i bestyrelsenGREVE MASKINFIRMA A/SHenrik Vestergaard Sørensen erstatter Lisbeth Møller i bestyrelsen for GREVE MASKINFIRMA A/S efter en periode på 8 år.Se mere
9. oktober 2006Regnskab for 2006 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. oktober 2005Regnskab for 2005 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2004Danny Erling Grenz forlader bestyrelsenGREVE MASKINFIRMA A/SDanny Erling Grenz forlader bestyrelsen for GREVE MASKINFIRMA A/S efter en periode på 3 måneder. Lisbeth Møller er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. oktober 2004Regnskab for 2004 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. september 2004Danny Erling Grenz træder ind i bestyrelsenGREVE MASKINFIRMA A/SDanny Erling Grenz erstatter Peter Michael Møgelgård i bestyrelsen for GREVE MASKINFIRMA A/S efter en periode på 7 år. Lisbeth Møller er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. september 2004Lisbeth Møller forlader bestyrelsenGVM HOLDING ApSLisbeth Møller forlader bestyrelsen for GVM HOLDING ApS efter en periode på 6 år.Se mere
27. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. november 2002Regnskab for 2002 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. november 2002Regnskab for 2002 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. september 2000Regnskab for 2000 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. september 2000Regnskab for 2000 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortGREVE MASKINFIRMA A/SGREVE MASKINFIRMA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortGVM HOLDING ApSGVM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lisbeth Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 1998Lisbeth Møller træder ind i bestyrelsenGVM HOLDING ApSLisbeth Møller erstatter Axel Hagdrup i bestyrelsen for GVM HOLDING ApS efter en periode på 3 år.Se mere