14. december 2004Lise Carlslund-Madsen forlader direktionenN.K.P. FINANS ApSLise Carlslund-Madsen forlader direktionen for N.K.P. FINANS ApS efter en periode på 19 år.Se mere
21. oktober 2002Ny status: UNDER KONKURSN.K.P. FINANS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2002Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGN.K.P. FINANS ApSTidligere status: Normal. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
23. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
13. maj 2000Ny branche: Finansieringsvirksomhed i øvrigtN.K.P. FINANS ApSTidligere branche: Finansieringsselskaber. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
8. april 1999Regnskab for 1998 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
12. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
25. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
1. september 1993Emil Ninn forlader direktionenN.K.P. FINANS ApSEmil Ninn forlader direktionen for N.K.P. FINANS ApS efter en periode på 7 år. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 1993Flere forlader bestyrelsenN.K.P. FINANS ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for N.K.P. FINANS ApS. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere
16. maj 1986StiftelseN.K.P. FINANS ApSN.K.P. FINANS ApS stiftes i branchen finansieringsselskaber. Lise Carlslund-Madsen er medlem af direktionen.Se mere