16. septemberOverskud på DKK 299.497 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lise Ferdinand ejer 50% af virksomheden.Se mere
15. december 2023Overskud på DKK 615.564 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Ferdinand ejer 50% af virksomheden.Se mere
21. august 2023Underskud på DKK 5.737 Lise Ferdinand Holding ApSLise Ferdinand Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. januar til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af direktionen.Se mere
17. august 2023Overskud på DKK 2,2 mio.Ejendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApSEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2022 til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af direktionen.Se mere
2. januar 2023StiftelseLise Ferdinand Holding ApSLise Ferdinand Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Lise Ferdinand er medlem af direktionen.Se mere
8. december 2022Overskud på DKK 518.298 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lise Ferdinand ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. marts 2022StiftelseEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApSEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApS stiftes i branchen udlejning af erhvervsejendomme. Lise Ferdinand er medlem af direktionen.Se mere
28. februar 2022Ændring i ejerkredsenVærftsvej 7 I/SLise Ferdinand er ikke længere registreret som reel ejer af Værftsvej 7 I/S.Se mere
11. februar 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Babcock & Wilcox, Green Hydrogen Systems og Aarhus VandLise Ferdinand er indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Claus Christiansen. Læs artikel
1. februar 2022Lise Ferdinand træder ind i bestyrelsenNEW-LINE FAABORG A/SLise Ferdinand træder ind i bestyrelsen for NEW-LINE FAABORG A/S.Se mere
1. februar 2022Flemming Ferdinand træder ind i direktionenNEW-LINE FAABORG A/SFlemming Ferdinand erstatter Jørgen Marcus Ferdinand i direktionen for NEW-LINE FAABORG A/S efter en periode på 20 år. Lise Ferdinand ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. februar 2022Ændring i ejerkredsenNEW-LINE FAABORG A/SLise Ferdinand registreret som reel ejer af NEW-LINE FAABORG A/S.Se mere
22. november 2021Ændring i ejerkredsenVærftsvej 7 I/SLise Ferdinand registreret som reel ejer af Værftsvej 7 I/S.Se mere
29. maj 2019Lise Ferdinand forlader direktionenJ.M.F. HOLDING ApSLise Ferdinand forlader direktionen for J.M.F. HOLDING ApS efter en periode på 9 måneder.Se mere
16. november 2018Overskud på DKK 628.621 J.M.F. HOLDING ApSJ.M.F. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af direktionen.Se mere
23. august 2018Lise Ferdinand træder ind i direktionenJ.M.F. HOLDING ApSLise Ferdinand træder ind i direktionen for J.M.F. HOLDING ApS.Se mere
29. november 2008Ellen Jytte Ferdinand træder ind i bestyrelsenSUNPROJUICE.DK A/SEllen Jytte Ferdinand erstatter Lise Ferdinand i bestyrelsen for SUNPROJUICE.DK A/S efter en periode på 9 år.Se mere
10. juli 2008Flemming Hesselberg Buch forlader bestyrelsenSUNPROJUICE.DK A/SFlemming Hesselberg Buch forlader bestyrelsen for SUNPROJUICE.DK A/S efter en periode på 8 år. Lise Ferdinand er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 2008Erik Würtz Knudsen bliver adm. direktørSUNPROJUICE.DK A/SErik Würtz Knudsen erstatter Jens Michael Ferdinand som adm. direktør i SUNPROJUICE.DK A/S. Lise Ferdinand er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaftSUNPROJUICE.DK A/STidligere branche: Fremstilling af frugt- og grønsagssaft. Lise Ferdinand er medlem af bestyrelsen.Se mere