TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.
TÆKKEMANDEN FRA SPJALD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Lissi Brunsgaard Husted er medlem af direktionen.