30. september 2003Lone Søndergaard Andersen forlader bestyrelsenFORTUNA HJØRRING A/SLone Søndergaard Andersen forlader bestyrelsen for FORTUNA HJØRRING A/S efter en periode på 6 år.Se mere
14. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. marts 2003Gitte Jeppesen træder ind i bestyrelsenFORTUNA HJØRRING A/SGitte Jeppesen træder ind i bestyrelsen for FORTUNA HJØRRING A/S. Lone Søndergaard Andersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. marts 2002Regnskab for 2001 offentliggjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. marts 2002Flere forlader bestyrelsenFORTUNA HJØRRING A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for FORTUNA HJØRRING A/S. Lone Søndergaard Andersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2001Regnskab for 2000 offentliggjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 2000Regnskab for 1999 offentliggjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggør regnskabet for perioden 23. december 1997 til 31. december 1998. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. maj 1998Svenn-Eric Agertoft træder ind i bestyrelsenFORTUNA HJØRRING A/SSvenn-Eric Agertoft erstatter Ejgil Kristensen i bestyrelsen for FORTUNA HJØRRING A/S efter en periode på 4 måneder. Lone Søndergaard Andersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
23. december 1997StiftelseFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S stiftes i branchen idrætsklubber. Lone Søndergaard Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere