16. oktober 2000Lykke Lønborg Bruun forlader direktionenBAGSVÆRDHUSET ApSLykke Lønborg Bruun forlader direktionen for BAGSVÆRDHUSET ApS efter en periode på 15 år.Se mere
15. september 2000Regnskab for 2000 offentliggjortBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere
10. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere
10. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere
26. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere
7. maj 1985StiftelseBAGSVÆRDHUSET ApSBAGSVÆRDHUSET ApS stiftes i branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Lykke Lønborg Bruun er medlem af direktionen.Se mere