JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Christian Storm ejer 33,3% af virksomheden.
JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mads Christian Storm ejer 33,3% af virksomheden.
Lasse Aalund Ørnskov erstatter Rikke Dalhof Brandes i bestyrelsen for VICURAS HOLDING A/S efter en periode på 2 år. Mads Christian Storm ejer 20% af virksomheden.