2. septemberMads Holmegaard Christensen forlader bestyrelsenGREEN-TEC A/SMads Holmegaard Christensen forlader bestyrelsen for GREEN-TEC A/S efter en periode på 5 år.Se mere
2. septemberMads Holmegaard Christensen træder ind i bestyrelsenGreen-Tec Holding ApSMads Holmegaard Christensen træder ind i bestyrelsen for Green-Tec Holding ApS.Se mere
27. juniOverskud på DKK 205.166 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juniOverskud på DKK 3,7 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2023Overskud på DKK 476.712 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2023Overskud på DKK 6,2 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2023Cecilie Kornbeck træder ind i bestyrelsenGREEN-TEC A/SCecilie Kornbeck erstatter Gitte Bjørn Greve i bestyrelsen for GREEN-TEC A/S efter en periode på 4 år. Mads Holmegaard Christensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
9. december 2022Ændring i ejerkredsenGREEN-TEC A/S3 personer ændrer deres reelle ejerskab af GREEN-TEC A/S. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2022Overskud på DKK 512.920 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juni 2022Overskud på DKK 5,6 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2022Ny branche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskinerGREEN-TEC A/STidligere branche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. april 2021Overskud på DKK 429.295 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. april 2021Overskud på DKK 5,1 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. marts 2020Overskud på DKK 2,2 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2020Overskud på DKK 254.485 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juni 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Green-Tec A/S Mads Holmegaard Christensen og Gitte Bjørn Greve er indtrådt i bestyrelsen, mens Gunnar Fink og Torben Lauritsen Speedtsberg er udtrådt af bestyrelsen hos Green-Tec A/S (kilde: Læs artikel
5. april 2019Overskud på DKK 400.210 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. april 2019Overskud på DKK 1,5 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. marts 2019Mads Holmegaard Christensen træder ind i bestyrelsenGREEN-TEC A/SMads Holmegaard Christensen træder ind i bestyrelsen for GREEN-TEC A/S.Se mere
4. april 2018Overskud på DKK 454.569 LANDLYST, KOLDING A/SLANDLYST, KOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Mads Holmegaard Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere