14. juliUnderskud på DKK 1,7 mio.HiTalento ApSHiTalento ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juliAndreas Ditlev Duckert træder ind i bestyrelsenHiTalento ApSAndreas Ditlev Duckert træder ind i bestyrelsen for HiTalento ApS. Mads Hummelmose er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. juniUnderskud på DKK 1,6 mio.Studio Feder Group ApSStudio Feder Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. juniMads Hummelmose træder ind i bestyrelsenHiTalento ApSMads Hummelmose træder ind i bestyrelsen for HiTalento ApS.Se mere
19. juniÆndring i ejerkredsenHiTalento ApSFrederik Duckert forøger sit reelle ejerskab af HiTalento ApS. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juniUnderskud på DKK 6,2 mio.BUTCHERS & BICYCLES ApSBUTCHERS & BICYCLES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Hummelmose er formand for bestyrelsen.Se mere
5. juniMads Hummelmose træder ind i bestyrelsenBUTCHERS & BICYCLES ApSMads Hummelmose træder ind i bestyrelsen for BUTCHERS & BICYCLES ApS.Se mere
24. majUnderskud på DKK 30.614 EMWIMA Holding ApSEMWIMA Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mads Hummelmose er medlem af direktionen.Se mere
8. maj 2023Underskud på DKK 15.233 EMWIMA Holding ApSEMWIMA Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mads Hummelmose er medlem af direktionen.Se mere
17. april 2023Overskud på DKK 171.635 Studio Feder Group ApSStudio Feder Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juli 2022Regnskab for 2021 offentliggjortEMWIMA Holding ApSEMWIMA Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 15. februar 2021 til 31. december 2021. Mads Hummelmose er medlem af direktionen.Se mere
25. april 2022Underskud på DKK 394.915 Studio Feder Group ApSStudio Feder Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2022Ændring i ejerkredsenStudio Feder Group ApSSascha Osiier Feder reducerer sit reelle ejerskab af Studio Feder Group ApS. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. marts 2022AdresseændringStudio Feder Group ApSStudio Feder Group ApS flytter til ny adresse i København Ø. Mads Hummelmose er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. marts 2022Ny status: NORMALEMWIMA Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mads Hummelmose er medlem af direktionen.Se mere
4. marts 2022Nye navne i bestyrelsenStudio Feder Group ApS3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Studio Feder Group ApS. Mads Hummelmose er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. februar 2022AdresseændringEMWIMA Holding ApSEMWIMA Holding ApS flytter fra København Ø til Skodsborg. Mads Hummelmose er medlem af direktionen.Se mere
23. februar 2022Mads Hummelmose træder ind i direktionenEMWIMA Holding ApSMads Hummelmose træder ind i direktionen for EMWIMA Holding ApS.Se mere
12. januar 2022Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGEMWIMA Holding ApSTidligere status: Normal. Mads Hummelmose ejer 100% af virksomheden.Se mere
15. december 2021AdresseændringEMWIMA Holding ApSEMWIMA Holding ApS flytter fra Skodsborg til København Ø. Mads Hummelmose ejer 100% af virksomheden.Se mere