17. juni 2003Christine Schou træder ind i bestyrelsenAVADIS LOGISTIK A/SChristine Schou erstatter Mads Juncker i bestyrelsen for AVADIS LOGISTIK A/S efter en periode på 4 år.Se mere
11. juli 2002Regnskab for 2001 offentliggjortAVADIS LOGISTIK A/SAVADIS LOGISTIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. december 2001AdresseændringAVADIS LOGISTIK A/SAVADIS LOGISTIK A/S flytter fra Glostrup til Næstved. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. august 2001Regnskab for 2000 offentliggjortAVADIS LOGISTIK A/SAVADIS LOGISTIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 12. november 1999 til 31. december 2000. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. august 2000AdresseændringAVADIS LOGISTIK A/SAVADIS LOGISTIK A/S flytter fra Albertslund til Glostrup. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. december 1999Nyt navn: AVADIS LOGISTIK A/SAVADIS A/S UNDER STIFTELSEAVADIS A/S UNDER STIFTELSE skifter navn til AVADIS LOGISTIK A/S. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. november 1999StiftelseAVADIS A/S UNDER STIFTELSEAVADIS A/S UNDER STIFTELSE stiftes i branchen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Mads Juncker er medlem af bestyrelsen.Se mere