25. april 2018 · BureauBizOprustning hos & Co med flere i 2017 Oprustning hos & Co med flere i 2017På billedet ses partnergruppen: øverste række fra venstre er Kristoffer Dahy Ernst, Søren Skafte Overgaard, Claus Bendsen og Anja Hellberg, nederste række fra venstre er Sune Bjørnvig, Mikael Baden, Mads Haukrogh og Lars Bo Kirk. Læs artikel
6. november 2017 · BureauBizTre partnere forlader bureau Tre partnere forlader bureauPartnergruppen hos Friday består af Kristoffer Dahy Ernst, Claus Bendsen, Mikael Baden, Sune Bjørnvig, Mads Haukrogh, Anja Hellberg, Mette Ljunggren, Søren Skafte, Henrik Røjgaard, Anders K. Læs artikel
6. oktober 2017 · BureauBizFriday udvider partnerkredsen Friday udvider partnerkredsenPartnergruppen hos Friday består af Kristoffer Dahy Ernst, Claus Bendsen, Mikael Baden, Sune Bjørnvig, Mads Haukrogh, Anja Hellberg, Mette Ljunggren, Søren Skafte, Henrik Røjgaard, Anders K. Læs artikel
1. december 2015 · Markedsføring OnlineUngt bureau satser på filmOg det bliver den 39-årige Mads Haukrogh, der skal stå i spidsen for oprustningen. Læs artikel
1. december 2015 · BureauBizFriday ansætter leder til video- og filmenhedMads Haukrogh, 39, blev i august ansat som rådgiver og producent hos kommunikationsbureauet Friday. Læs artikel
28. juni 2003Mads Lykke Haukrogh forlader bestyrelsenSTUDENT TV ODENSE ApS.Mads Lykke Haukrogh forlader bestyrelsen for STUDENT TV ODENSE ApS. efter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2003Ny branche: Tv-virksomhedSTUDENT TV ODENSE ApS.Tidligere branche: Radio- og tv-virksomhed. Mads Lykke Haukrogh er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2002Regnskab for 2001 offentliggjortSTUDENT TV ODENSE ApS.STUDENT TV ODENSE ApS. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Mads Lykke Haukrogh er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSTUDENT TV ODENSE ApS.STUDENT TV ODENSE ApS. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Mads Lykke Haukrogh er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 2001Morten Grøn træder ind i bestyrelsenSTUDENT TV ODENSE ApS.Morten Grøn træder ind i bestyrelsen for STUDENT TV ODENSE ApS.. Mads Lykke Haukrogh er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2001Dorthe Kjærsgaard Ibsen forlader bestyrelsenSTUDENT TV ODENSE ApS.Dorthe Kjærsgaard Ibsen forlader bestyrelsen for STUDENT TV ODENSE ApS. efter en periode på 4 måneder. Mads Lykke Haukrogh er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. oktober 2000Mads Lykke Haukrogh træder ind i bestyrelsenSTUDENT TV ODENSE ApS.Mads Lykke Haukrogh træder ind i bestyrelsen for STUDENT TV ODENSE ApS..Se mere