2. januarUnderskud på DKK 166.599 MAGS Holding ApSMAGS Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Magda Ewa Salinska er medlem af direktionen.Se mere
2. januarUnderskud på DKK 422.950 TYPOGRAPHIC A/STYPOGRAPHIC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Magda Ewa Salinska er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. oktober 2022Overskud på DKK 73.360 MAGS Holding ApSMAGS Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 26. august 2021 til 30. juni. Magda Ewa Salinska er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2022Overskud på DKK 749.122 TYPOGRAPHIC A/STYPOGRAPHIC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Magda Ewa Salinska er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 2021Magda Ewa Salinska træder ind i bestyrelsenTYPOGRAPHIC A/SMagda Ewa Salinska erstatter Nicolaj Christensen i bestyrelsen for TYPOGRAPHIC A/S efter en periode på 3 år.Se mere
1. november 2021Ændring i ejerkredsenTYPOGRAPHIC A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af TYPOGRAPHIC A/S. Magda Ewa Salinska er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. august 2021StiftelseMAGS Holding ApSMAGS Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Magda Ewa Salinska er medlem af direktionen.Se mere