1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEGNSINVEST MANAGEMENT A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EGNSINVEST MANAGEMENT A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEGNSINVEST HOLDING A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EGNSINVEST HOLDING A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEIET 1 A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EIET 1 A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEgnsINVEST Danske Ejendomme ApSMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørEGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/SMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktørKOMPLEMENTARSELSKABET EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE ApSMaibritt Lindstrøm bliver adm. direktør i KOMPLEMENTARSELSKABET EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE ApS.Se mere
22. august · npinvestor.dkNy ledelse i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/SEgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S' direktør Thorkild Steen Sørensen træder tilbage og overlader ledelsen af selskabet til sin medarbejder gennem mange år, økonomichef Maibritt Lindstrøm. Læs artikel
1. juliMette Sand Knudsen træder ind i bestyrelsenEgnens Malerfirma ApSMette Sand Knudsen træder ind i bestyrelsen for Egnens Malerfirma ApS. Maibritt Lindstrøm er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
1. juliÆndring i ejerkredsenEgnens Malerfirma ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Egnens Malerfirma ApS. Maibritt Lindstrøm er formand for bestyrelsen.Se mere
20. juniUnderskud på DKK 633.587 Egnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Maibritt Lindstrøm er formand for bestyrelsen.Se mere
30. oktober 2023AdresseændringEgnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS flytter fra Rask Mølle til Uldum. Maibritt Lindstrøm er formand for bestyrelsen.Se mere
18. maj 2023Overskud på DKK 24.238 Egnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maibritt Lindstrøm er formand for bestyrelsen.Se mere
16. september 2022 · Building SupplyÆndringer i bestyrelser og direktion - uge 37Maibritt Lindstrøm er indtrådt som bestyrelsesformand hos Egnens Malerfirma ApS. Læs artikel
30. august 2022Maibritt Lindstrøm træder ind i bestyrelsenEgnens Malerfirma ApSMaibritt Lindstrøm træder ind i bestyrelsen for Egnens Malerfirma ApS.Se mere