30. juni 2021Marcello Di Campli forlader bestyrelsenGS-HYDRO DANMARK ApSMarcello Di Campli forlader bestyrelsen for GS-HYDRO DANMARK ApS efter en periode på 3 år.Se mere
12. april 2021Overskud på DKK 112.187 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Marcello Di Campli er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. marts 2020Overskud på DKK 344.005 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Marcello Di Campli er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. marts 2019Underskud på DKK 1,9 mio.GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Marcello Di Campli er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juni 2018Overskud på DKK 760.478 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Marcello Di Campli er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. februar 2018 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1GS-Hydro Danmark A/S Henrik Hinz er ny formand i bestyrelsen i GS-Hydro Danmark A/S, mens også Fabio Marassi og Marcello Di Campli er trådt ind i bestyrelsen (kilde: Læs artikel
7. februar 2018Marcello Di Campli træder ind i bestyrelsenGS-HYDRO DANMARK ApSMarcello Di Campli træder ind i bestyrelsen for GS-HYDRO DANMARK ApS.Se mere