29. januar 2021Maria Kristina Helgstrand forlader bestyrelsenKonsulent 21 ApsMaria Kristina Helgstrand forlader bestyrelsen for Konsulent 21 Aps efter en periode på 9 år.Se mere
2. januar 2021Nyt navn: Konsulent 21 A/SQEEP A/SQEEP A/S skifter navn til Konsulent 21 A/S. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. september 2020Overskud på DKK 601.333 QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. oktober 2019AdresseændringQEEP A/SQEEP A/S flytter til ny adresse i København V. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 2019Underskud på DKK 3,2 mio.QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. oktober 2018AdresseændringQEEP A/SQEEP A/S flytter til ny adresse i København V. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juli 2018Overskud på DKK 100.740 QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2017Underskud på DKK 272.411 QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2016Overskud på DKK 4.102 QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. maj 2015Overskud på DKK 1,9 mio.QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2014Overskud på DKK 983.596 QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. april 2013Overskud på DKK 2,1 mio.QEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortQEEP A/SQEEP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Maria Kristina Helgstrand er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. januar 2012Maria Kristina Helgstrand træder ind i bestyrelsenQEEP A/SMaria Kristina Helgstrand træder ind i bestyrelsen for QEEP A/S.Se mere