31. august 2006Marianne Eising forlader direktionenARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSMarianne Eising forlader direktionen for ARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS efter en periode på 16 år.Se mere
4. juli 2006Regnskab for 2005 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2004Regnskab for 2003 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
26. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
26. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
18. oktober 1999Ny branche: Fremstilling af andre varer i øvrigtARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSTidligere branche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
8. april 1999Regnskab for 1998 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
27. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
9. marts 1996Regnskab for 1995 offentliggjortARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
29. februar 1996Annette Christina Steenbach forlader bestyrelsenARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSAnnette Christina Steenbach forlader bestyrelsen for ARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS efter en periode på 5 år. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
10. juli 1991Nyt navn: ARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApSPSQ 106 ApSPSQ 106 ApS skifter navn til ARTEMIS PLANTEFARVER DANMARK ApS. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
9. juli 1991Bent Lade forlader direktionenPSQ 106 ApSBent Lade forlader direktionen for PSQ 106 ApS efter en periode på 5 måneder. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere
19. februar 1991StiftelsePSQ 106 ApSPSQ 106 ApS stiftes i branchen almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Marianne Eising er medlem af direktionen.Se mere