15. januar 2002Marianne Parlov forlader bestyrelsenANTILOVE ApSMarianne Parlov forlader bestyrelsen for ANTILOVE ApS efter en periode på 3 år.Se mere
15. januar 2002Marianne Parlov forlader direktionenANTILOVE ApSMarianne Parlov forlader direktionen for ANTILOVE ApS efter en periode på 6 år.Se mere
19. november 2001Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGANTILOVE ApSTidligere status: Normal. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2000Jørgen Brangstrup Stilling stopper som adm. direktørANTILOVE ApSJørgen Brangstrup Stilling stopper som adm. direktør i ANTILOVE ApS. Marianne Parlov er fortsat medlem af direktionen.Se mere
15. november 2000Jørgen Brangstrup Stilling forlader bestyrelsenANTILOVE ApSJørgen Brangstrup Stilling forlader bestyrelsen for ANTILOVE ApS efter en periode på 2 år. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
21. juni 2000Jørgen Brangstrup Stilling bliver adm. direktørANTILOVE ApSJørgen Brangstrup Stilling bliver adm. direktør i ANTILOVE ApS. Marianne Parlov er fortsat medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortANTILOVE ApSANTILOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
1. december 1999Love Party forlader bestyrelsenANTILOVE ApSLove Party forlader bestyrelsen for ANTILOVE ApS efter en periode på 11 måneder. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortANTILOVE ApSANTILOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 1999Marianne Parlov træder ind i bestyrelsenANTILOVE ApSMarianne Parlov træder ind i bestyrelsen for ANTILOVE ApS.Se mere
1. januar 1999AdresseændringANTILOVE ApSANTILOVE ApS flytter fra København S til Brøndby. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
19. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortANTILOVE ApSANTILOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
21. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortANTILOVE ApSANTILOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. december 1995 til 31. december 1996. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
14. marts 1997Flere forlader direktionenANTILOVE ApS2 personer forlader direktionen for ANTILOVE ApS. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere
1. december 1995StiftelseANTILOVE ApSANTILOVE ApS stiftes i branchen engroshandel med beklædning. Marianne Parlov er medlem af direktionen.Se mere