23. juniOverskud på DKK 193.462 Second Half ApSSecond Half ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Marianne Storgaard ejer 16,7% af virksomheden.Se mere
2. februar · erhvervslivaarhus.dkNedgang på bundlinjen: Indtjeningen skrumpede relativt meget hos holdingselskab i EgåFirmaet ledes af en direktion, der består af Torben Storgaard og Marianne Storgaard. Læs artikel
2. februarOverskud på DKK 417.123 STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere
31. januar · erhvervslivaarhus.dkNyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Aarhus C ude med nye talI sidste ende er det Torben Storgaard,Marianne Storgaard, der er de dominerende ejere. Læs artikel
31. januarUnderskud på DKK 574.511 Konsulenthuset Storgaard & Storgaard ApSKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApS offentliggør regnskabet for perioden 7. januar 2022 til 30. juni 2023. Marianne Storgaard ejer 50% af virksomheden.Se mere
23. juni 2023Underskud på DKK 1,1 mio.Second Half ApSSecond Half ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Marianne Storgaard ejer 16,7% af virksomheden.Se mere
31. marts 2023Ændring i ejerkredsenHNCO A/SMarianne Storgaard er ikke længere registreret som reel ejer af HNCO A/S.Se mere
15. februar 2023AdresseændringKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApSKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApS flytter fra Egå til Aarhus C. Marianne Storgaard ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. december 2022Overskud på DKK 2,8 mio.STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 723.762 Second Half ApSSecond Half ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Marianne Storgaard ejer 16,7% af virksomheden.Se mere
23. februar 2022 · Vores-egaaNye virksomheder i Egå i sidste månedKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApS , Skæring Højsagervej 12, 8250 Egå Konsulenthuset Storgaard & Storgaard ApS tilhører branchen Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og er ejet af Torben Storgaard og Marianne Storgaard. Læs artikel
7. januar 2022StiftelseKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApSKonsulenthuset Storgaard & Storgaard ApS stiftes i branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Marianne Storgaard ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. december 2021Overskud på DKK 478.175 STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2021Peter Tronier Zeberg bliver adm. direktørHNCO A/SPeter Tronier Zeberg bliver adm. direktør i HNCO A/S. Marianne Storgaard ejer 14,2% af virksomheden.Se mere
17. august 2021StiftelseHNCO A/SHNCO A/S stiftes i branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Marianne Storgaard ejer 14,2% af virksomheden.Se mere
28. juni 2021Underskud på DKK 12.052 Second Half ApSSecond Half ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Marianne Storgaard ejer 16,7% af virksomheden.Se mere
18. december 2020Underskud på DKK 67.208 STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere
26. juni 2020Overskud på DKK 33.985 Second Half ApSSecond Half ApS offentliggør regnskabet for perioden 24. september 2018 til 31. december 2019. Marianne Storgaard ejer 16,7% af virksomheden.Se mere
20. december 2019Underskud på DKK 1,2 mio.STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2018Overskud på DKK 387.351 STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApSSTORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Marianne Storgaard er medlem af direktionen.Se mere