5. februar 2021Ny status: UNDER KONKURSFjord Pharmaceuticals IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
15. oktober 2020Flere forlader direktionenFjord Pharmaceuticals IVS2 personer forlader direktionen for Fjord Pharmaceuticals IVS. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
15. oktober 2020Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGFjord Pharmaceuticals IVSTidligere status: Normal. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
16. september 2020Ændring i ejerkredsenDyrberg Andersen Holding IVSMarie Løvbjerg er ikke længere registreret som reel ejer af Dyrberg Andersen Holding IVS.Se mere
17. oktober 2019Ny status: UNDER KONKURSDyrberg Andersen Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marie Løvbjerg ejer 50% af virksomheden.Se mere
21. august 2019Jeppe Dyrberg Andersen forlader direktionenDyrberg Andersen Holding IVSJeppe Dyrberg Andersen forlader direktionen for Dyrberg Andersen Holding IVS efter en periode på 3 år. Marie Løvbjerg ejer 50% af virksomheden.Se mere
21. august 2019Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGDyrberg Andersen Holding IVSTidligere status: Normal. Marie Løvbjerg ejer 50% af virksomheden.Se mere
21. maj 2019Overskud på DKK 636 Fjord Pharmaceuticals IVSFjord Pharmaceuticals IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
31. maj 2018Underskud på DKK 7.655 Fjord Pharmaceuticals IVSFjord Pharmaceuticals IVS offentliggør regnskabet for perioden 26. januar 2017 til 31. december 2017. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
9. maj 2018Overskud på DKK 0 Dyrberg Andersen Holding IVSDyrberg Andersen Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 26. januar 2017 til 31. december 2017. Marie Løvbjerg ejer 50% af virksomheden.Se mere
25. september 2017AdresseændringFjord Pharmaceuticals IVSFjord Pharmaceuticals IVS flytter fra Frederiksberg til Vanløse. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere
26. januar 2017StiftelseDyrberg Andersen Holding IVSDyrberg Andersen Holding IVS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Marie Løvbjerg ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. januar 2017StiftelseFjord Pharmaceuticals IVSFjord Pharmaceuticals IVS stiftes i branchen fremstilling af farmaceutiske præparater. Marie Løvbjerg ejer 25% af virksomheden.Se mere