4. december 2023Underskud på DKK 5.307 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
4. december 2023Underskud på DKK 710.278 Insai ApSInsai ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2022 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
9. august 2023Mark David Yousef træder ind i bestyrelsenInsai ApSMark David Yousef træder ind i bestyrelsen for Insai ApS.Se mere
9. august 2023Ændring i ejerkredsenInsai ApSMark David Yousef reducerer sit reelle ejerskab af Insai ApS.Se mere
1. december 2022Underskud på DKK 395.665 Insai ApSInsai ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. december 2022Underskud på DKK 9.313 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2021 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. oktober 2021Underskud på DKK 194.089 Insai ApSInsai ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2020 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. oktober 2021Underskud på DKK 165 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2020 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
25. november 2020Underskud på DKK 98.979 Insai ApSInsai ApS offentliggør regnskabet for perioden 11. september 2019 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
25. november 2020Underskud på DKK 8.649 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2019 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
7. august 2020AdresseændringInsai ApSInsai ApS flytter fra København V til Kongens Lyngby. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
27. januar 2020AdresseændringInsai ApSInsai ApS flytter fra Frederiksberg til København V. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. september 2019StiftelseInsai ApSInsai ApS stiftes i branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
26. august 2019Underskud på DKK 27.614 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2018 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. august 2019Ny selskabsform: AnpartsselskabAYA Invest ApSYY Invest IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til AYA Invest ApS. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. november 2018AdresseændringYY Invest IVSYY Invest IVS flytter fra Odense C til Frederiksberg. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. august 2018Overskud på DKK 75.437 YY Invest IVSYY Invest IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2017 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. maj 2018Ændring i ejerkredsenYY Invest IVSMark David Yousef registreret som reel ejer af YY Invest IVS.Se mere
12. september 2017Underskud på DKK 1.090 YY Invest IVSYY Invest IVS offentliggør regnskabet for perioden 5. maj 2016 til 31. maj. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheden.Se mere
26. juli 2017Rasmus Faddersbøll bliver adm. direktørClai IVSRasmus Faddersbøll erstatter Mark David Yousef som adm. direktør i Clai IVS.Se mere