11. juli 2018Martin Firing Jørgensen forlader bestyrelsenTOURISTONLINE A/SMartin Firing Jørgensen forlader bestyrelsen for TOURISTONLINE A/S efter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 2018Ændring i ejerkredsenTOURISTONLINE A/S2 nye personer registreret som reelle ejere af TOURISTONLINE A/S. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
28. maj 2018Underskud på DKK 1,7 mio.TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
30. januar 2018Morten Krarup forlader direktionenTOURISTONLINE A/SMorten Krarup forlader direktionen for TOURISTONLINE A/S efter en periode på 12 år. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
30. januar 2018Lena Sæther Jørgensen bliver adm. direktørTOURISTONLINE A/SLena Sæther Jørgensen bliver adm. direktør i TOURISTONLINE A/S. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
18. december 2017AdresseændringTOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S flytter fra København S til København Ø. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
9. maj 2017Underskud på DKK 1,2 mio.TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
12. maj 2016Overskud på DKK 1,4 mio.TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
17. april 2015Underskud på DKK 237.088 TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
24. april 2014Underskud på DKK 1,1 mio.TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
30. april 2013Underskud på DKK 526.193 TOURISTONLINE A/STOURISTONLINE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Martin Firing Jørgensen er formand for bestyrelsen.Se mere
26. november 2012Martin Firing Jørgensen træder ind i bestyrelsenTOURISTONLINE A/SMartin Firing Jørgensen træder ind i bestyrelsen for TOURISTONLINE A/S.Se mere