11. juli · doi.dkMS Wind Power er konkursSelskabet, der havde Martin Ledegaard Svendsen som reel ejer, har lidt samme skæbne som det konkursramte holdingselskab MFN 2020 Holding ApS. Læs artikel
5. juliNy status: UNDER KONKURSMS Wind Power ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Ledegaard Svendsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
3. juliNy status: UNDER KONKURSMFN 2020 Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Ledegaard Svendsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. majMartin Ledegaard Svendsen forlader direktionenMS Wind Power ApSMartin Ledegaard Svendsen forlader direktionen for MS Wind Power ApS efter en periode på 4 år.Se mere
7. majMartin Ledegaard Svendsen forlader direktionenMFN 2020 Holding ApSMartin Ledegaard Svendsen forlader direktionen for MFN 2020 Holding ApS efter en periode på 4 år.Se mere
7. majNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGMS Wind Power ApSTidligere status: Normal. Martin Ledegaard Svendsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. majNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGMFN 2020 Holding ApSTidligere status: Normal. Martin Ledegaard Svendsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 85.151 MS Wind Power ApSMS Wind Power ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 94.601 MFN 2020 Holding ApSMFN 2020 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere
18. marts 2022Underskud på DKK 4.748 MFN 2020 Holding ApSMFN 2020 Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 6. oktober 2020 til 30. september 2021. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere
18. marts 2022Overskud på DKK 161.722 MS Wind Power ApSMS Wind Power ApS offentliggør regnskabet for perioden 6. oktober 2020 til 30. september 2021. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere
6. oktober 2020StiftelseMFN 2020 Holding ApSMFN 2020 Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere
6. oktober 2020StiftelseMS Wind Power ApSMS Wind Power ApS stiftes i branchen anden forretningsservice i.a.n. Martin Ledegaard Svendsen er medlem af direktionen.Se mere