4. september 2012Martin á Lava forlader direktionenTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSMartin á Lava forlader direktionen for TØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS efter en periode på 9 år.Se mere
3. august 2012Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTidligere status: Normal. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
6. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
23. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTidligere branche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
9. marts 2007Regnskab for 2006 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
6. september 2006Regnskab for 2006 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
24. august 2005Regnskab for 2005 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
25. november 2004Regnskab for 2004 offentliggjortTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. februar til 30. juni. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2004StiftelseTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApSTØMRERMESTER MARTIN LAVA ApS stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Martin á Lava er medlem af direktionen.Se mere