Mathias Stellan Aggerholm Giessing ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Mathias Stellan Aggerholm Giessing ApS. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.
Mathias Stellan Aggerholm Giessing IVS offentliggør regnskabet for perioden 8. august 2016 til 31. december 2017. Mathias Stellan Aggerholm Giessing ejer 98% af virksomheden.