3. juliOverskud på DKK 1,1 mio.Ihnken Holding ApSIhnken Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mathieu Bolduc er medlem af direktionen.Se mere
9. juli 2023Overskud på DKK 6,9 mio.Ihnken Holding ApSIhnken Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mathieu Bolduc er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2022Overskud på DKK 2,2 mio.Ihnken Holding ApSIhnken Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mathieu Bolduc er medlem af direktionen.Se mere
18. november 2021Mathieu Bolduc træder ind i direktionenIhnken Holding ApSMathieu Bolduc erstatter Justin Warren Ihnken i direktionen for Ihnken Holding ApS efter en periode på 2 år.Se mere
18. november 2021AdresseændringIhnken Holding ApSIhnken Holding ApS flytter fra København V til København S. Mathieu Bolduc er medlem af direktionen.Se mere