MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879 skifter navn til MALEFIRMAET AF 2. DECEMBER 1980 ApS. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879 offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879
Kaj Evan Søgaard forlader bestyrelsen for C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879 efter en periode på 7 år. Mette Johannesson er fortsat medlem af bestyrelsen.
C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879
Victor Christoffersen forlader direktionen for C. MØLLMANN & CO.'S EFTF. A/S, MALEFIRMA GRUNDLAGT 1879 efter en periode på 8 måneder. Mette Johannesson er medlem af bestyrelsen.