3. september 2009Mette Lund Langkjær forlader bestyrelsenTJEKTURIST ApSMette Lund Langkjær forlader bestyrelsen for TJEKTURIST ApS efter en periode på 2 år.Se mere
3. september 2009Mette Lund Langkjær forlader direktionenTJEKTURIST ApSMette Lund Langkjær forlader direktionen for TJEKTURIST ApS efter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2008Regnskab for 2008 offentliggjortTJEKTURIST ApSTJEKTURIST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2007 til 30. april. Mette Lund Langkjær er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.TJEKTURIST ApSTidligere branche: Ferieboligudlejning. Mette Lund Langkjær er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2007Regnskab for 2007 offentliggjortTJEKTURIST ApSTJEKTURIST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2006 til 30. april. Mette Lund Langkjær er medlem af direktionen.Se mere
18. juni 2007AdresseændringTJEKTURIST ApSTJEKTURIST ApS flytter fra Vildbjerg til Lunderskov. Mette Lund Langkjær er medlem af direktionen.Se mere
15. juni 2007Mette Lund Langkjær træder ind i bestyrelsenTJEKTURIST ApSMette Lund Langkjær træder ind i bestyrelsen for TJEKTURIST ApS.Se mere
15. juni 2007Mette Lund Langkjær træder ind i direktionenTJEKTURIST ApSMette Lund Langkjær træder ind i direktionen for TJEKTURIST ApS.Se mere