22. martsÆndring i ejerkredsenSelskabet af 7/9 2023 ApSMette Qvist Sørensen er ikke længere registreret som reel ejer af Selskabet af 7/9 2023 ApS.Se mere
12. martsOverskud på DKK 14.134 Søgård & Sørensen ApSSøgård & Sørensen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mette Qvist Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. december 2023Overskud på DKK 29 mio.HQ CONSULTING A/SHQ CONSULTING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er formand for bestyrelsen.Se mere
10. december 2023Caroline Qvist Sørensen træder ind i bestyrelsenHQ CONSULTING A/SCaroline Qvist Sørensen træder ind i bestyrelsen for HQ CONSULTING A/S. Mette Qvist Sørensen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 14 mio.OQS INVEST ApSOQS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 14 mio.CQS INVEST ApSCQS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
11. september 2023Underskud på DKK 279.720 Café Hytten Marielyst ApSCafé Hytten Marielyst ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
8. september 2023Overskud på DKK 176 THALIA MARIELYST ApSTHALIA MARIELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
7. september 2023Mette Qvist Sørensen forlader direktionenSelskabet af 7/9 2023 ApSMette Qvist Sørensen forlader direktionen for Selskabet af 7/9 2023 ApS efter en periode på 14 år.Se mere
7. september 2023Nyt navn: Selskabet af 7/9 2023 ApSQVIST & CO. ApSQVIST & CO. ApS skifter navn til Selskabet af 7/9 2023 ApS. Mette Qvist Sørensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
7. september 2023Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSelskabet af 7/9 2023 ApSTidligere status: Normal. Mette Qvist Sørensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
16. juni 2023Overskud på DKK 12.489 QVIST & CO. ApSQVIST & CO. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
28. april 2023Overskud på DKK 133 mio.Søgård & Sørensen ApSSøgård & Sørensen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mette Qvist Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. februar 2023AdresseændringSøgård & Sørensen ApSSøgård & Sørensen ApS flytter til ny adresse i København K. Mette Qvist Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2023Ændring i ejerkredsenTHALIA MARIELYST ApSMette Qvist Sørensen er ikke længere registreret som reel ejer af THALIA MARIELYST ApS.Se mere
30. december 2022Underskud på DKK 5,2 mio.HQ CONSULTING A/SHQ CONSULTING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er formand for bestyrelsen.Se mere
3. oktober 2022Overskud på DKK 2,3 mio.OQS INVEST ApSOQS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
3. oktober 2022Overskud på DKK 2,3 mio.CQS INVEST ApSCQS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2022Ændring i ejerkredsenSøgård & Sørensen ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Søgård & Sørensen ApS. Mette Qvist Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. august 2022Overskud på DKK 11.871 THALIA MARIELYST ApSTHALIA MARIELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Qvist Sørensen er medlem af direktionen.Se mere