8. maj 2014Mette Rosenkilde forlader direktionenLM GRUPPEN HOLDING ApSMette Rosenkilde forlader direktionen for LM GRUPPEN HOLDING ApS efter en periode på 2 år.Se mere
8. maj 2014Søren Knudsen træder ind i direktionenLM GRUPPEN ApSSøren Knudsen erstatter Mette Rosenkilde i direktionen for LM GRUPPEN ApS efter en periode på 2 år.Se mere
26. april 2014Overskud på DKK 1,6 mio.LM GRUPPEN ApSLM GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013. Mette Rosenkilde er medlem af direktionen.Se mere
12. februar 2014AdresseændringLM GRUPPEN ApSLM GRUPPEN ApS flytter til ny adresse i Solrød Strand. Mette Rosenkilde er medlem af direktionen.Se mere
28. marts 2013Overskud på DKK 3,0 mio.LM GRUPPEN ApSLM GRUPPEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2012. Mette Rosenkilde er medlem af direktionen.Se mere
17. september 2012Mette Rosenkilde træder ind i direktionenLM GRUPPEN ApSMette Rosenkilde erstatter Lars Stryhn Hansen i direktionen for LM GRUPPEN ApS efter en periode på 4 år.Se mere
30. august 2012StiftelseLM GRUPPEN HOLDING ApSLM GRUPPEN HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Mette Rosenkilde er medlem af direktionen.Se mere
16. juli 2009Mette Rosenkilde forlader bestyrelsenSK GRUPPEN A/SMette Rosenkilde forlader bestyrelsen for SK GRUPPEN A/S efter en periode på 5 år.Se mere
15. juni 2009Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGSK GRUPPEN A/STidligere status: Normal. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. januar 2009Søren Knudsen forlader direktionenSK GRUPPEN A/SSøren Knudsen forlader direktionen for SK GRUPPEN A/S efter en periode på 7 år. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. oktober 2008Michael Transe Sandstrøm træder ind i bestyrelsenSK GRUPPEN A/SMichael Transe Sandstrøm træder ind i bestyrelsen for SK GRUPPEN A/S. Mette Rosenkilde er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 2008AdresseændringSK GRUPPEN A/SSK GRUPPEN A/S flytter fra Karlslunde til Solrød Strand. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. januar 2008Regnskab for 2007 offentliggjortSK GRUPPEN A/SSK GRUPPEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. oktober 2007. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Brian Thenning forlader bestyrelsenSK GRUPPEN A/SBrian Thenning forlader bestyrelsen for SK GRUPPEN A/S efter en periode på 3 år. Mette Rosenkilde er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Engroshandel med computere, ydre enheder og softwareSK GRUPPEN A/STidligere branche: Engroshandel med computere og it-udstyr. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2007Nyt navn: SK GRUPPEN A/SSYDKOPI A/SSYDKOPI A/S skifter navn til SK GRUPPEN A/S. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortSYDKOPI A/SSYDKOPI A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortSYDKOPI A/SSYDKOPI A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2006Ny branche: Engroshandel med computere og it-udstyrSYDKOPI A/STidligere branche: Detailhandel med computere og standardsoftware. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortSYDKOPI A/SSYDKOPI A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Mette Rosenkilde er medlem af bestyrelsen.Se mere