4. juliNy branche: Ikke-finansielle holdingselskaberELPOLUX ApSTidligere branche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
20. martsMia Hjælmsø Verniere forlader direktionenDatoselskabet af 20. december 2023 ApSMia Hjælmsø Verniere forlader direktionen for Datoselskabet af 20. december 2023 ApS efter en periode på 3 måneder.Se mere
20. martsÆndring i ejerkredsenDatoselskabet af 20. december 2023 ApSMia Hjælmsø Verniere er ikke længere registreret som reel ejer af Datoselskabet af 20. december 2023 ApS.Se mere
20. martsStiftelseErniere Holding ApSErniere Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2023StiftelseDatoselskabet af 20. december 2023 ApSDatoselskabet af 20. december 2023 ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Underskud på DKK 1.864 ANJANI ApSANJANI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 19.765 ELPOLUX ApSELPOLUX ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 1,7 mio.JBN EJENDOMSINVEST ApSJBN EJENDOMSINVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 989.434 JAN B. NIELSEN HOLDING ApSJAN B. NIELSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2022Underskud på DKK 14.677 JAN B. NIELSEN HOLDING ApSJAN B. NIELSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2022Overskud på DKK 3.260 ELPOLUX ApSELPOLUX ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2022Overskud på DKK 629.926 JBN EJENDOMSINVEST ApSJBN EJENDOMSINVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2022Underskud på DKK 7.592 ANJANI ApSANJANI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2021Overskud på DKK 3.389 ELPOLUX ApSELPOLUX ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2021Underskud på DKK 23.343 JAN B. NIELSEN HOLDING ApSJAN B. NIELSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2021Underskud på DKK 7.291 ANJANI ApSANJANI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2021Overskud på DKK 744.865 JBN EJENDOMSINVEST ApSJBN EJENDOMSINVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2021AdresseændringANJANI ApSANJANI ApS flytter til ny adresse i Allerød. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2021AdresseændringELPOLUX ApSELPOLUX ApS flytter til ny adresse i Allerød. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2021AdresseændringJBN EJENDOMSINVEST ApSJBN EJENDOMSINVEST ApS flytter til ny adresse i Allerød. Mia Hjælmsø Verniere er medlem af direktionen.Se mere