Henrik Børjesson forlader bestyrelsen for A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE efter en periode på 1 år. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
Torben Dalby Larsen forlader bestyrelsen for A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE efter en periode på 9 år. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
Henrik Børjesson erstatter Bente Martha Harder Nielsen i bestyrelsen for A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE efter en periode på 10 år. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
Michael Burgaard erstatter Niels Peter Holm Larsen i bestyrelsen for A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE efter en periode på 2 år. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.
A/S VESTSJÆLLANDSKE DISTRIKTSBLADE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Michael Birkedal er adm. direktør i virksomheden.