2. juniOverskud på DKK 138.350 M. LIND HOLDING ApSM. LIND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
22. majUnderskud på DKK 46.641 Volstrup Energi ApSVolstrup Energi ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. december 2022 til 31. december 2023. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. majOverskud på DKK 16.669 St. Jørgen Ejendomme A/SSt. Jørgen Ejendomme A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. majUnderskud på DKK 187.013 Gl. Vraa A/SGl. Vraa A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
19. majUnderskud på DKK 47.753 Kæderup ApSKæderup ApS offentliggør regnskabet for perioden 27. oktober 2022 til 31. december 2023. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. majUnderskud på DKK 3,8 mio.St. Jørgen Holding ApSSt. Jørgen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. majUnderskud på DKK 91.385 Brøndum Kær ApSBrøndum Kær ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
19. majUnderskud på DKK 115.994 Himmerland Ejendomsselskab ApSHimmerland Ejendomsselskab ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
19. majUnderskud på DKK 47.789 Bønderby ApSBønderby ApS offentliggør regnskabet for perioden 14. december 2022 til 31. december 2023. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. majUnderskud på DKK 400.706 St. Jørgen Energy A/SSt. Jørgen Energy A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
19. majUnderskud på DKK 63.005 Hemdrup Kær ApSHemdrup Kær ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
29. aprilNye navne i bestyrelsenSt. Jørgen Ejendomme A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for St. Jørgen Ejendomme A/S. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. februarUnderskud på DKK 4.391 Komplementarselskabet Copenhagen Search Partners ApSKomplementarselskabet Copenhagen Search Partners ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
7. februarOverskud på DKK 1,2 mio.Copenhagen Search Partners P/SCopenhagen Search Partners P/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Lind ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
8. januarRune Bro Roin bliver adm. direktørSt. Jørgen Holding ApSRune Bro Roin erstatter Michael Lind som adm. direktør i St. Jørgen Holding ApS.Se mere
22. august 2023AdresseændringGl. Vraa A/SGl. Vraa A/S flytter til ny adresse i København V. Michael Lind er medlem af direktionen.Se mere
22. august 2023AdresseændringVolstrup Energi ApSVolstrup Energi ApS flytter til ny adresse i København V. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. august 2023AdresseændringSt. Jørgen Ejendomme A/SSt. Jørgen Ejendomme A/S flytter til ny adresse i København V. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. august 2023AdresseændringKæderup ApSKæderup ApS flytter til ny adresse i København V. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. august 2023AdresseændringBønderby ApSBønderby ApS flytter til ny adresse i København V. Michael Lind er adm. direktør i virksomheden.Se mere