14. december 1998Michael Lund Christensen forlader bestyrelsenSCHELLER & CO. A/SMichael Lund Christensen forlader bestyrelsen for SCHELLER & CO. A/S efter en periode på 4 år.Se mere
16. april 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSCHELLER & CO. A/SSCHELLER & CO. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Michael Lund Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSCHELLER & CO. A/SSCHELLER & CO. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Michael Lund Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortSCHELLER & CO. A/SSCHELLER & CO. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 1995 til 31. december 1995. Michael Lund Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 1995StiftelseSCHELLER & CO. A/SSCHELLER & CO. A/S stiftes i branchen engroshandel med kemiske produkter. Michael Lund Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere