1. juniRolf Møller Pedersen bliver adm. direktørDAN EJENDOMS SERVICE A/SRolf Møller Pedersen bliver adm. direktør i DAN EJENDOMS SERVICE A/S. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. majJohnny Bidstrup stopper som adm. direktørDAN EJENDOMS SERVICE A/SJohnny Bidstrup stopper som adm. direktør i DAN EJENDOMS SERVICE A/S. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. majUnderskud på DKK 8,7 mio.DB Cargo Scandinavia A/SDB Cargo Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. majOverskud på DKK 771.230 DAN EJENDOMS SERVICE A/SDAN EJENDOMS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juni 2023Overskud på DKK 3,5 mio.DB Cargo Scandinavia A/SDB Cargo Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2023Underskud på DKK 1,1 mio.DAN EJENDOMS SERVICE A/SDAN EJENDOMS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 2023Birgit Westerskov Lehrmann træder ind i bestyrelsenDAN EJENDOMS SERVICE A/SBirgit Westerskov Lehrmann erstatter Lars Winther Kristensen i bestyrelsen for DAN EJENDOMS SERVICE A/S efter en periode på 1 år. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 2023Verena Alexa Körtje træder ind i bestyrelsenDB Cargo Scandinavia A/SVerena Alexa Körtje træder ind i bestyrelsen for DB Cargo Scandinavia A/S. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. oktober 2022Steffi Kahl forlader bestyrelsenDB Cargo Scandinavia A/SSteffi Kahl forlader bestyrelsen for DB Cargo Scandinavia A/S efter en periode på 2 år. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2022Underskud på DKK 16 mio.DB Cargo Scandinavia A/SDB Cargo Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 2022Overskud på DKK 17.795 DAN EJENDOMS SERVICE A/SDAN EJENDOMS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. maj 2022Udskiftning i bestyrelsenDAN EJENDOMS SERVICE A/S5 ændringer i bestyrelsen for DAN EJENDOMS SERVICE A/S. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2022Carola Belitz træder ind i bestyrelsenDB Cargo Scandinavia A/SCarola Belitz erstatter Christian Rudolf Rösler i bestyrelsen for DB Cargo Scandinavia A/S efter en periode på 4 år. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2021Overskud på DKK 762.377 DAN EJENDOMS SERVICE A/SDAN EJENDOMS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. april 2021Underskud på DKK 8,3 mio.DB Cargo Scandinavia A/SDB Cargo Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2021Birgit Maria Elisabeth Wirth bliver adm. direktørDB Cargo Scandinavia A/SBirgit Maria Elisabeth Wirth bliver adm. direktør i DB Cargo Scandinavia A/S. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. november 2020Silke Janser stopper som adm. direktørDB Cargo Scandinavia A/SSilke Janser stopper som adm. direktør i DB Cargo Scandinavia A/S. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 2020Udskiftning i bestyrelsenDB Cargo Scandinavia A/S4 ændringer i bestyrelsen for DB Cargo Scandinavia A/S. Michael Puggaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. maj 2020Overskud på DKK 58.956 DAN EJENDOMS SERVICE A/SDAN EJENDOMS SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. april 2020Underskud på DKK 22 mio.DB Cargo Scandinavia A/SDB Cargo Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Michael Puggaard er medlem af bestyrelsen.Se mere