2. oktober 2023Overskud på DKK 2,8 mio.RANK INVEST ApSRANK INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2023Overskud på DKK 5,3 mio.AUTOCENTER ASSENTOFT ApSAUTOCENTER ASSENTOFT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2023Overskud på DKK 55.174 AUTOC EJENDOMME ApSAUTOC EJENDOMME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2023Underskud på DKK 553.573 AUTOC A/SAUTOC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Rank ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. september 2023Overskud på DKK 6.572 KRKH Ejendomme ApSKRKH Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2023Karsten Fog Mortensen træder ind i bestyrelsenAUTOC A/SKarsten Fog Mortensen erstatter Lars Holm Jensen i bestyrelsen for AUTOC A/S efter en periode på 7 år. Michael Rank ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. december 2022Ændring i ejerkredsenAUTOC A/SMichael Rank forøger sit reelle ejerskab af AUTOC A/S.Se mere
17. oktober 2022Overskud på DKK 7,7 mio.AUTOCENTER ASSENTOFT ApSAUTOCENTER ASSENTOFT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
14. oktober 2022Overskud på DKK 4,0 mio.AUTOC A/SAUTOC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Rank ejer 40% af virksomheden.Se mere
13. oktober 2022Overskud på DKK 4,1 mio.RANK INVEST ApSRANK INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2022Overskud på DKK 215.778 AUTOC EJENDOMME ApSAUTOC EJENDOMME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2022Underskud på DKK 90.177 KRKH Ejendomme ApSKRKH Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 2021Overskud på DKK 1,1 mio.RANK INVEST ApSRANK INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 2021Overskud på DKK 2,1 mio.AUTOCENTER ASSENTOFT ApSAUTOCENTER ASSENTOFT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
19. oktober 2021Overskud på DKK 215.829 AUTOC EJENDOMME ApSAUTOC EJENDOMME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere
18. oktober 2021Overskud på DKK 1,4 mio.AUTOC A/SAUTOC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Rank ejer 40% af virksomheden.Se mere
31. august 2021Michael Rank forlader bestyrelsenRavngårdsvej 8 ApSMichael Rank forlader bestyrelsen for Ravngårdsvej 8 ApS efter en periode på 4 år.Se mere
31. august 2021Michael Rank forlader direktionenRavngårdsvej 8 ApSMichael Rank forlader direktionen for Ravngårdsvej 8 ApS efter en periode på 4 år.Se mere
31. august 2021Ændring i ejerkredsenRavngårdsvej 8 ApSMichael Rank er ikke længere registreret som reel ejer af Ravngårdsvej 8 ApS.Se mere
23. august 2021Ændring i ejerkredsenRavngårdsvej 8 ApSGert Bjerregaard Christensen registreret som reel ejer af Ravngårdsvej 8 ApS. Michael Rank er medlem af direktionen.Se mere