14. februar 2020 · Electronic Supply DKNyt fra branchens bestyrelserAvnet Nortec ApS Michael Ryan McCoy er udtrådt af bestyrelsen hos Avnet Nortec ApS (kilde: Læs artikel
6. februar 2020Michael Ryan McCoy forlader bestyrelsenAVNET NORTEC ApSMichael Ryan McCoy forlader bestyrelsen for AVNET NORTEC ApS efter en periode på 1 år.Se mere
6. december 2019Overskud på DKK 10 mio.AVNET NORTEC ApSAVNET NORTEC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Ryan McCoy er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2019Ny selskabsform: AnpartsselskabAVNET NORTEC ApSAVNET NORTEC A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til AVNET NORTEC ApS. Michael Ryan McCoy er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. april 2019Darrel Scott Jackson bliver ny bestyrelsesformandAVNET NORTEC A/SDarrel Scott Jackson erstatter Harvey William Woodford som bestyrelsesformand hos AVNET NORTEC A/S efter en periode på 7 måneder. Michael Ryan McCoy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. januar 2019Michael Ryan McCoy træder ind i bestyrelsenAVNET NORTEC A/SMichael Ryan McCoy erstatter Martin Stojilkovic i bestyrelsen for AVNET NORTEC A/S efter en periode på 4 år.Se mere
24. januar 2019Thomas Michael Ludäscher træder ind i direktionenAVNET NORTEC A/SThomas Michael Ludäscher erstatter Martin Stojilkovic i direktionen for AVNET NORTEC A/S efter en periode på 3 måneder. Michael Ryan McCoy er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. oktober 2018 · Electronic SupplyUdskiftninger i direktioner og bestyrelserDesuden er Harvey William Woodford indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Michael Ryan McCoy, mens Thomas Michael Ludäscher er trådt ind i bestyrelsen (kilde: Læs artikel