2. februar 2009Michaela Hecking forlader bestyrelsenTGI SCANDINAVIA A/SMichaela Hecking forlader bestyrelsen for TGI SCANDINAVIA A/S efter en periode på 2 år.Se mere
19. januar 2009Ændring i ejerkredsenTGI SCANDINAVIA A/SThomas Borge Christensen registreret som reel ejer af TGI SCANDINAVIA A/S. Michaela Hecking er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. marts 2008Regnskab for 2007 offentliggjortTGI SCANDINAVIA A/STGI SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Michaela Hecking er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Prepress- og premedia-arbejdeTGI SCANDINAVIA A/STidligere branche: Anden virksomhed i forbindelse med trykning. Michaela Hecking er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. marts 2007Regnskab for 2006 offentliggjortTGI SCANDINAVIA A/STGI SCANDINAVIA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Michaela Hecking er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. december 2006Michaela Hecking træder ind i bestyrelsenTGI SCANDINAVIA A/SMichaela Hecking erstatter Jens Maahr i bestyrelsen for TGI SCANDINAVIA A/S efter en periode på 1 år.Se mere