17. august 2005Mico Borgholt forlader direktionenBYGGESELSKABET BOMA ApSMico Borgholt forlader direktionen for BYGGESELSKABET BOMA ApS efter en periode på 4 år.Se mere
3. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortBYGGESELSKABET BOMA ApSBYGGESELSKABET BOMA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Mico Borgholt er medlem af direktionen.Se mere
24. maj 2004Regnskab for 2003 offentliggjortBYGGESELSKABET BOMA ApSBYGGESELSKABET BOMA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Mico Borgholt er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortBYGGESELSKABET BOMA ApSBYGGESELSKABET BOMA ApS offentliggør regnskabet for perioden 14. december 2001 til 31. december 2002. Mico Borgholt er medlem af direktionen.Se mere
25. januar 2002AdresseændringBYGGESELSKABET BOMA ApSBYGGESELSKABET BOMA ApS flytter til ny adresse i Bedsted Thy. Mico Borgholt er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2001StiftelseBYGGESELSKABET BOMA ApSBYGGESELSKABET BOMA ApS stiftes i branchen uoplyst. Mico Borgholt er medlem af direktionen.Se mere