Mikael Christian Iversen har været i direktionen for F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S siden 1994 og er desuden direktør i SVENSSON STILLADSER ApS.
FLINKE MIKAEL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. Stilladsservice Amager Int. A/Svi søger uddannede stilladsarbejdere og gerne med stort kørekort.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S · København
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S søger ny medarbejder i København på fuld tid. Kontaktperson: Mikael Christian Iversen. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S · København
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S søger ny medarbejder i København på fuld tid på tidsbegrænset ansættelse. Kontaktperson: Mikael Christian Iversen. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
FLINKE MIKAEL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
FLINKE MICHAEL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
FLINKE MICHAEL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
FLINKE MICHAEL HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Mikael Christian Iversen er medlem af direktionen.