2. december 2019Mike Hjort Dalgas forlader direktionenTreehouse IT IVSMike Hjort Dalgas forlader direktionen for Treehouse IT IVS efter en periode på 4 år.Se mere
2. december 2019Ændring i ejerkredsenTreehouse IT IVSMike Hjort Dalgas er ikke længere registreret som reel ejer af Treehouse IT IVS.Se mere
28. maj 2019Underskud på DKK 1.372 Treehouse IT IVSTreehouse IT IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Mike Hjort Dalgas er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2018Overskud på DKK 660 Treehouse IT IVSTreehouse IT IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Mike Hjort Dalgas er medlem af direktionen.Se mere
26. marts 2017Overskud på DKK 438 Treehouse IT IVSTreehouse IT IVS offentliggør regnskabet for perioden 16. juli 2015 til 31. december 2016. Mike Hjort Dalgas er medlem af direktionen.Se mere
16. juli 2015StiftelseTreehouse IT IVSTreehouse IT IVS stiftes i branchen computerprogrammering. Mike Hjort Dalgas er medlem af direktionen.Se mere