Mikkel Christian Sørensen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mikkel Christian Sørensen er medlem af direktionen.
Mikkel Christian Sørensen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mikkel Christian Sørensen er medlem af direktionen.
Mikkel Christian Sørensen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Mikkel Christian Sørensen er medlem af direktionen.
Mikkel Christian Sørensen Holding IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Mikkel Christian Sørensen Holding ApS. Mikkel Christian Sørensen er medlem af direktionen.
Mikkel Christian Sørensen Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Mikkel Christian Sørensen er medlem af direktionen.