22. december 2023Overskud på DKK 25.476 MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
20. december 2023Overskud på DKK 157.228 SKAREHUS DK A/SSKAREHUS DK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. november 2022Underskud på DKK 62.153 MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
8. november 2022 · Horsens FolkebladGår tilbage: Bilhandel i Alrø går fra overskud til underskudVirksomheden ejes af Thomas Jørgensen,LIN SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,HENRIK SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,MAI SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS. Læs artikel
8. november 2022Underskud på DKK 268.671 SKAREHUS DK A/SSKAREHUS DK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2021Ændring i ejerkredsenSkareTek ApSMikkel Skare Jørgensen er ikke længere registreret som reel ejer af SkareTek ApS.Se mere
3. december 2021AdresseændringMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS flytter fra Valby til Aalborg. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2021Overskud på DKK 550.426 SKAREHUS DK A/SSKAREHUS DK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. december 2021Overskud på DKK 89.624 MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
24. august 2021Mikkel Skare Jørgensen forlader direktionenSkareTek ApSMikkel Skare Jørgensen forlader direktionen for SkareTek ApS efter en periode på 5 år.Se mere
24. august 2021Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGSkareTek ApSTidligere status: Normal. Mikkel Skare Jørgensen ejer 50% af virksomheden.Se mere
18. maj 2021Mikkel Skare Jørgensen forlader direktionenKINEMATO Ripping IVSMikkel Skare Jørgensen forlader direktionen for KINEMATO Ripping IVS efter en periode på 5 år.Se mere
18. maj 2021Ændring i ejerkredsenKINEMATO Ripping IVSMikkel Skare Jørgensen er ikke længere registreret som reel ejer af KINEMATO Ripping IVS.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KINEMATO Ripping IVSTidligere branche: Uoplyst. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2020Overskud på DKK 147.547 SKAREHUS DK A/SSKAREHUS DK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. november 2020Underskud på DKK 15.705 MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSTidligere branche: Computerprogrammering. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
29. april 2020Underskud på DKK 451 KINEMATO Ripping IVSKINEMATO Ripping IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
29. april 2020Underskud på DKK 8.587 SkareTek ApSSkareTek ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere
29. januar 2020AdresseændringMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApSMIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS flytter fra Charlottenlund til Valby. Mikkel Skare Jørgensen er medlem af direktionen.Se mere