3. september 2020Mikkel Steen Frede Knudsen stopper som adm. direktørMSFK Holding IVSMikkel Steen Frede Knudsen stopper som adm. direktør i MSFK Holding IVS.Se mere
3. september 2020Ændring i ejerkredsenMSFK Holding IVSMikkel Steen Frede Knudsen er ikke længere registreret som reel ejer af MSFK Holding IVS.Se mere
14. juli 2020Mikkel Steen Frede Knudsen forlader direktionenGRUMS IVSMikkel Steen Frede Knudsen forlader direktionen for GRUMS IVS efter en periode på 4 år.Se mere
14. juli 2020Ændring i ejerkredsenGRUMS IVSMikkel Steen Frede Knudsen er ikke længere registreret som reel ejer af GRUMS IVS.Se mere
26. november 2019Underskud på DKK 8.333 MSFK Holding IVSMSFK Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 4. oktober 2018 til 30. juni. Mikkel Steen Frede Knudsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. november 2019AdresseændringGRUMS IVSGRUMS IVS flytter fra Aarhus C til Åbyhøj. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2019Ændring i ejerkredsenGRUMS IVSRasmus Nørgård reducerer sit reelle ejerskab af GRUMS IVS. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
25. september 2019Regnskab for 2019 offentliggjortGRUMS IVSGRUMS IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2019AdresseændringGRUMS IVSGRUMS IVS flytter til ny adresse i Aarhus C. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
9. juli 2019AdresseændringGRUMS IVSGRUMS IVS flytter fra Åbyhøj til Aarhus C. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2018 · Horsens FolkebladÅrhus-kandidater fundet til grøn prisMikkel Knudsen, Simon Krag Christensen og Rasmus Nørgård fra Grums er blandt de tre kandidater til årets Spirepris. Læs artikel
3. december 2018Regnskab for 2018 offentliggjortGRUMS IVSGRUMS IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mikkel Steen Frede Knudsen er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2018Ændring i ejerkredsenGRUMS IVSMikkel Steen Frede Knudsen reducerer sit reelle ejerskab af GRUMS IVS.Se mere
7. november 2018Mikkel Steen Frede Knudsen stopper som adm. direktørArrangøren IVSMikkel Steen Frede Knudsen stopper som adm. direktør i Arrangøren IVS.Se mere
7. november 2018Ændring i ejerkredsenArrangøren IVSMikkel Steen Frede Knudsen er ikke længere registreret som reel ejer af Arrangøren IVS.Se mere
11. oktober 2018Ændring i ejerkredsenGRUMS IVSMikkel Steen Frede Knudsen forøger sit reelle ejerskab af GRUMS IVS.Se mere
4. oktober 2018StiftelseMSFK Holding IVSMSFK Holding IVS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Steen Frede Knudsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. august 2018Overskud på DKK 0 Arrangøren IVSArrangøren IVS offentliggør regnskabet for perioden 13. marts 2017 til 12. marts. Mikkel Steen Frede Knudsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. juni 2018 · FolkebladetlemvigVi troede egentlig, vi skulle lave håndsæbe til værkstederGrundlægger af firmaet Grums sammen med Simon Kragh Christensen og Mikkel Steen Frede Knudsen. Læs artikel
11. januar 2018Ændring i ejerkredsenArrangøren IVSMikkel Steen Frede Knudsen registreret som reel ejer af Arrangøren IVS.Se mere