4. aprilMogens Kragh forlader bestyrelsenBoligOne A/SMogens Kragh forlader bestyrelsen for BoligOne A/S efter en periode på 4 år.Se mere
4. aprilÆndring i ejerkredsenBoligOne A/SMogens Kragh er ikke længere registreret som reel ejer af BoligOne A/S.Se mere
4. december 2023Overskud på DKK 56.216 Limo Holding, Holstebro ApSLimo Holding, Holstebro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mogens Kragh er adm. direktør i virksomheden.Se mere
20. november 2023Overskud på DKK 21.793 BoligOne A/SBoligOne A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mogens Kragh ejer 25% af virksomheden.Se mere
2. november 2023Overskud på DKK 753 MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApSMOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mogens Kragh er medlem af direktionen.Se mere
23. oktober 2023Overskud på DKK 44.647 VESTJYSK JAGT & FRITID A/SVESTJYSK JAGT & FRITID A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Kragh er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. december 2022Underskud på DKK 896 MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApSMOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mogens Kragh er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2022 · Dagbladet Holstebro StruerNedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsmæglervirksomhed i HolstebroI sidste ende er det Lars Henrik Eriksen,Mogens Kragh,Liselotte Kragh, der er de dominerende ejere. Læs artikel
30. november 2022Overskud på DKK 10.353 BoligOne A/SBoligOne A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mogens Kragh ejer 25% af virksomheden.Se mere
23. november 2022Overskud på DKK 49.996 Limo Holding, Holstebro ApSLimo Holding, Holstebro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mogens Kragh er adm. direktør i virksomheden.Se mere
18. november 2022Overskud på DKK 43.430 VESTJYSK JAGT & FRITID A/SVESTJYSK JAGT & FRITID A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Kragh er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. februar 2022Overskud på DKK 191.609 Limo Holding, Holstebro ApSLimo Holding, Holstebro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Mogens Kragh er adm. direktør i virksomheden.Se mere
25. februar 2022Underskud på DKK 16.641 MOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApSMOGENS KRAGH EJENDOMME, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Mogens Kragh er medlem af direktionen.Se mere
11. februar 2022Karen Nielsen træder ind i bestyrelsenVESTJYSK JAGT & FRITID A/SKaren Nielsen træder ind i bestyrelsen for VESTJYSK JAGT & FRITID A/S. Mogens Kragh er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. februar 2022Ændring i ejerkredsenVESTJYSK JAGT & FRITID A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af VESTJYSK JAGT & FRITID A/S. Mogens Kragh er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. januar 2022Udskiftning i bestyrelsenBoligOne A/S5 ændringer i bestyrelsen for BoligOne A/S. Mogens Kragh ejer 25% af virksomheden.Se mere
12. januar 2022Ændring i ejerkredsenBoligOne A/SMogens Kragh registreret som reel ejer af BoligOne A/S.Se mere
14. december 2021Overskud på DKK 213.974 BoligOne A/SBoligOne A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2020 til 30. september. Mogens Kragh er formand for bestyrelsen.Se mere
10. december 2021John Trøst Nielsen forlader bestyrelsenVESTJYSK JAGT & FRITID A/SJohn Trøst Nielsen forlader bestyrelsen for VESTJYSK JAGT & FRITID A/S efter en periode på 25 år. Mogens Kragh er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
22. november 2021Overskud på DKK 43.396 VESTJYSK JAGT & FRITID A/SVESTJYSK JAGT & FRITID A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Kragh er medlem af bestyrelsen.Se mere