8. juliAdresseændringSAFENCARE ApSSAFENCARE ApS flytter fra Aarhus C til Nyborg. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
2. juliAdresseændringSAFENCARE ApSSAFENCARE ApS flytter fra Nyborg til Aarhus C. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
28. juniOverskud på DKK 402.650 Mahjoub Holding ApSMahjoub Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
13. juniDanny Oved forlader bestyrelsenDPT II ApSDanny Oved forlader bestyrelsen for DPT II ApS efter en periode på 2 år. Mohamad Sleiman Mahjoub er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. juniDanny Oved forlader bestyrelsenDPT FLEXTRANSPORT ApSDanny Oved forlader bestyrelsen for DPT FLEXTRANSPORT ApS efter en periode på 2 år. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
7. juniDanny Oved forlader bestyrelsenSAFENCARE ApSDanny Oved forlader bestyrelsen for SAFENCARE ApS efter en periode på 2 år. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
31. majOverskud på DKK 56.181 FLEXKURSER ApSFLEXKURSER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
2. majUnderskud på DKK 421.836 DPT II ApSDPT II ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mohamad Sleiman Mahjoub er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. majOverskud på DKK 750.833 DPT FLEXTRANSPORT ApSDPT FLEXTRANSPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
2. majOverskud på DKK 487.294 SAFENCARE ApSSAFENCARE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
30. aprilOussama Abou Weddo træder ind i bestyrelsenSAFENCARE ApSOussama Abou Weddo erstatter Bülent Karakoc i bestyrelsen for SAFENCARE ApS efter en periode på 1 år. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2023Mohamad Sleiman Mahjoub stopper som adm. direktørTopbilisten ApSMohamad Sleiman Mahjoub stopper som adm. direktør i Topbilisten ApS.Se mere
28. august 2023Ændring i ejerkredsenTopbilisten ApSMohamad Sleiman Mahjoub er ikke længere registreret som reel ejer af Topbilisten ApS.Se mere
3. juli 2023Underskud på DKK 224.299 Mahjoub Holding ApSMahjoub Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2023Overskud på DKK 83.239 FLEXKURSER ApSFLEXKURSER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2023Underskud på DKK 349.908 DPT FLEXTRANSPORT ApSDPT FLEXTRANSPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2023Underskud på DKK 158.200 DPT II ApSDPT II ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mohamad Sleiman Mahjoub er adm. direktør i virksomheden.Se mere
30. maj 2023Overskud på DKK 3,5 mio.SAFENCARE ApSSAFENCARE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere
21. maj 2023Nina Ursin Madsen træder ind i bestyrelsenDPT II ApSNina Ursin Madsen træder ind i bestyrelsen for DPT II ApS. Mohamad Sleiman Mahjoub er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. maj 2023Nina Ursin Madsen træder ind i bestyrelsenDPT FLEXTRANSPORT ApSNina Ursin Madsen træder ind i bestyrelsen for DPT FLEXTRANSPORT ApS. Mohamad Sleiman Mahjoub er medlem af direktionen.Se mere