28. majUnderskud på DKK 11.923 CM Industriservice ApSCM Industriservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Morten Flink Madsen er medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2023Overskud på DKK 52.001 CM Industriservice ApSCM Industriservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Morten Flink Madsen er medlem af direktionen.Se mere
17. maj 2022Underskud på DKK 63.481 CM Industriservice ApSCM Industriservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Morten Flink Madsen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2021Underskud på DKK 39.448 CM Industriservice ApSCM Industriservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. oktober 2019 til 31. december 2020. Morten Flink Madsen er medlem af direktionen.Se mere
6. februar 2020Morten Flink Madsen træder ind i direktionenCM Industriservice ApSMorten Flink Madsen træder ind i direktionen for CM Industriservice ApS.Se mere
29. oktober 2019StiftelseCM Industriservice ApSCM Industriservice ApS stiftes i branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Morten Flink Madsen ejer 50% af virksomheden.Se mere
5. marts 2012Morten Flink Madsen forlader bestyrelsenYding Grønt A/SMorten Flink Madsen forlader bestyrelsen for Yding Grønt A/S efter en periode på 10 år.Se mere
28. april 2011Regnskab for 2010 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 2008Ændring i ejerkredsenYding Grønt A/SSøren Flink Madsen registreret som reel ejer af Yding Grønt A/S. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknoldeYding Grønt A/STidligere branche: Gartnerier. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. maj 2004Regnskab for 2003 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 2003Regnskab for 2002 offentliggjortYding Grønt A/SYding Grønt A/S offentliggør regnskabet for perioden 28. februar 2002 til 31. december 2002. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. februar 2002StiftelseYding Grønt A/SYding Grønt A/S stiftes i branchen gartnerier. Morten Flink Madsen er medlem af bestyrelsen.Se mere