7. juliOverskud på DKK 181.356 NIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
7. juliOverskud på DKK 575.378 KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
12. juniOverskud på DKK 1.947 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
12. juli 2023Overskud på DKK 86.000 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
3. juli 2023Overskud på DKK 1,0 mio.NIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2023Overskud på DKK 2,2 mio.KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2022Overskud på DKK 29.409 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
9. juni 2022Regnskab for 2021 omgjortNIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS omgør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
9. juni 2022Overskud på DKK 1,6 mio.KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
23. juli 2021Overskud på DKK 989.390 NIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2021Overskud på DKK 54.907 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
9. juni 2021Overskud på DKK 1,7 mio.KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.NIELS BIRKELUND HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2020Overskud på DKK 736.132 NIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2020Underskud på DKK 64.203 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
10. juli 2020Overskud på DKK 1,5 mio.KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2019Overskud på DKK 1,4 mio.NIELS BIRKELUND HOLDING ApSNIELS BIRKELUND HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2019Overskud på DKK 2,8 mio.KONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere
17. juni 2019Underskud på DKK 137.165 Birkelund Ejendomme ApSBirkelund Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. januar 2018 til 31. december 2018. Niels Birkelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
22. oktober 2018AdresseændringKONGERSLEV FASTENERS ApSKONGERSLEV FASTENERS ApS flytter til ny adresse i Esbjerg. Niels Birkelund er medlem af direktionen.Se mere